近日,广西广播电视台官方网站发布公告:范易任广西广播电视台党委书记、台长、总编辑,自治区党委宣传部副部长(兼)。
公开资料显示,范易,1966年3月生,广西陆川人,1988年8月参加工作,1994年8月加入中国共产党,华中理工大学新闻系新闻学专业毕业,大学本科学历,文学学士,高级编辑,历任广西人民广播电台副台长、党委委员、副总编辑等职。
除此之外,范易还曾担任第三十届中国新闻奖、第十六届长江韬奋奖评委。
此前,广西广播电视台党委书记、台长为满昌学,他已于日前调任广西壮族自治区广播电视局党组书记、局长。
「广电独家」注意到,除广西广播电视台以外,今年以来,多家广电台均出现了人事调整——
▍浙江广播电视集团人事变动
今年7月,浙江省委决定:朱重烈同志任中共金华市委书记。此前,朱重烈是浙江省广播电视集团党委书记、总裁。
公开简历显示,朱重烈1968年3月生,浙江诸暨人,1992年8月参加工作,大学学历。2017年8月起任浙江省委宣传部副部长、浙江省委网络安全和信息化领导小组办公室(浙江省互联网信息办公室)主任。去年10月,调任浙江省广播电视集团党委书记、总裁。
而在此任免消息发布的1个月前,6月1日,浙江省人民政府曾发布了关于浙江广电的人事任免通知,其中,裘永刚任浙江广播电视集团编辑委员会副总编辑;免去胡戎的浙江广播电视集团编辑委员会副总编辑职务。
公开资料显示,裘永刚历任浙江广播电视集团浙江卫视副总监、国际频道总监、交通之声总监等职。
胡戎曾任浙江电视台文艺部副主任、钱江台副总编辑,浙江广电集团电视体育健康频道总监、电视民生休闲频道总监、电视教育科技频道总监,省电视节目交流中心主任、浙江广播电视集团编辑委员会副总编辑等职。
▍葛莱任江苏省广播电视总台台长
6月10日,江苏省人民政府发布任免通知:任命卜宇为省政府新闻办公室主任,免去其省广播电视总台台长、省广播电视集团有限公司董事长职务;任命葛莱为省广播电视总台台长、省广播电视集团有限公司董事长。
公开资料显示,葛莱,男,1968年1月生,汉族,江苏盱眙人,在职研究生学历,博士学位,1997年5月加入中国共产党,1992年8月参加工作,曾任江苏省委宣传部办公室主任。2015年6月,他任江苏省精神文明建设指导委员会办公室副主任。
葛莱现任江苏省委宣传部副部长、省文明办主任,江苏省广播电视总台台长,省广播电视集团有限公司董事长,中共江苏省第十四届纪律检查委员会委员。
▍西安广播电视台人事变动
6月7日,西安市人民政府公布了一批干部任免信息。其中:
廉宏伟任西安广播电视台(西安广电产业集团)台长、董事长(兼)。
顾育英任西安广播电视台(西安广电产业集团)总经理(试用期一年),免去其西安曲江新区管理委员会副主任职务。
免去惠毅西安广播电视台(西安广电产业集团)台长、董事长职务。
而在5月20日,中共西安市委组织部曾公布一批干部任免信息。包括:
廉宏伟兼任中共西安广播电视台(西安广电产业集团)委员会书记;顾育英任中共西安广播电视台(西安广电产业集团)委员会委员,免去其中共西安曲江新区工作委员会委员职务。
据公开资料,廉宏伟,男,汉族,1966年8月生,山西万荣人,1988年6月加入中国共产党,1989年2月参加工作,全日制大专学历,在职中央党校研究生学历。
廉宏伟历任西安市委宣传部办公室主任,西安市委宣传部副部长。他现任西安市委宣传部常务副部长,兼任中共西安广播电视台(西安广电产业集团)委员会书记、西安广播电视台(西安广电产业集团)台长、董事长(兼),中共西安市第十四届委员会委员。
顾育英,女,汉族,1975年2月生,江苏吴江人,2004年9月加入中国共产党,1997年8月参加工作,全日制大专学历,在职省委党校研究生学历,政工师。
她曾任曲江新区管委会旅游发展局副局长、局长,旅游服务中心主任,大雁塔广场管理处处长,大雁塔景区资产运营管理有限公司总经理,曲江新区管委会旅游发展局局长,曲江临潼国家旅游休闲度假区管委会副主任,曲江大明宫遗址区保护改造办公室副主任。
2022年5月,顾育英任中共西安广播电视台(西安广电产业集团)委员会委员。1个月后,顾育英任西安广播电视台(西安广电产业集团)总经理(试用期一年)。
▍李艳芬任甘肃省广播电视总台副台长
今年5月,甘肃省政府发布干部任免职通知:李艳芬任甘肃省广播电视总台副台长。
2021年3月,甘肃省委组织部发布干部任前公示公告:李艳芬现任甘肃省广播电视总台青少广播总监,拟任省属正厅级事业单位副职(试用期一年)。次月,甘肃省人民政府决定:李艳芬任甘肃省广播电视总台副台长(试用期一年)。
如今一年试用期届满,李艳芬已正式担任甘肃省广播电视总台副台长。
公开履历显示,李艳芬,女,汉族,1970年12月出生,中共党员,甘肃敦煌人,出生地甘肃敦煌,大学学历,教育学学士。
2021年3月,她拟任省属正厅级事业单位副职(试用期一年)。
2021年4月6日,甘肃省人民政府决定:李艳芬任甘肃省广播电视总台副台长(试用期一年)。
2022年5月16日,李艳芬任甘肃省广播电视总台副台长。
▍黄天文任广东卫视频道总监
今年5月,广东卫视迎来了新的频道总监黄天文,原频道总监郑迎红于广东广播电视台综艺频道任职。
官方履历显示,黄天文于1994年进入广电系统,先后担任广东南方电视台经济科教频道副总监、总监,广东广播电视台经济科教频道总监兼广东经视传媒有限公司总经理,广东南方财经集团党委委员、副总编辑,广东广播电视台办公室主任,广东广播电视台电视新闻中心主任,广东广播电视台电视融媒中心主任等职务,在广电系统内供职近30年。
▍沈军任东方明珠董事长
2月7日,东方明珠发布关于东方明珠新媒体股份有限公司第九届董事会第二十九次(临时)会议决议的公告,董事会全体成员一致通过选举沈军女士为东方明珠新媒体股份有限公司董事长,任期与本届董事会一致。
在此之前,上海市委宣传部曾召开上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司干部大会,宣布市委有关干部任免的决定。
市委决定:沈军同志任中共上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长;免去王建军同志的中共上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司委员会书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长职务。
公开资料显示,沈军,女,1973年3月出生,上海市人,中共党员,市委党校研究生,理学学士,历任共青团卢湾区委副书记、党组副书记、党组书记、书记,卢湾区五里桥社区(街道)党工委副书记、办事处主任,卢湾区教育党工委副书记、教育局局长,黄浦区教育联合党工委书记,闵行区副区长、闵行区委常委、宣传部部长、区委常委、副区长,一级巡视员,上海市经济和信息化工作党委书记等职。
沈军现任上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长,东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长。
▍山西卫视频道总监陶亿笑履新山西广播电视台党组成员、副总编辑
今年2月,汾酒党委书记、董事长袁清茂接待山西广播电视台党组书记、台长刘英魁一行并座谈。汾酒总经理谭忠豹,副总经理常建伟,党委专职副书记刘卫华,山西广播电视台党组成员、副总编辑陶亿笑及相关负责人参加座谈交流。
上述官方信息显示,山西卫视频道总监陶亿笑已履新山西广播电视台党组成员、副总编辑。
公开资料显示,陶亿笑,女,汉族,1972年10月出生,中共党员,高级编辑。
2003年7月,陶亿笑创作的《一线日记》在中宣部和中国记协组织的全国新闻界抗击“非典”新闻宣传优秀作品奖评选中获奖。2003年8月,她与同事朱海虎、许凌云、肖亚光等人创作的电视评论作品《用生命撞响的警钟》,荣获第十四届中国新闻奖一等奖。
陶亿笑还入选“2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程”。
▍方启雄任河南广播电视台总编辑
今年1月份,河南省人民政府发布一批人事任免通知,河南广播电视台总编辑发生调整——任命方启雄为河南广播电视台总编辑,免去王仁海的河南广播电视台总编辑职务。
2021年12月17日,河南省委组织部曾发布干部任前公示:方启雄,1967年4月生,研究生学历,文学博士,中共党员,现任省委宣传部副部长、省政府新闻办公室主任,拟任省直单位正厅长级职务。
值得一提的是,2020年12月,河南省新闻工作者协会(简称河南省记协)八届理事会全体会议在郑州举行,方启雄当选为河南省记协常务副主席,王仁海当选副主席。
下面是「广电独家」更新的全国广播电视台台长、卫视频道总监及全国主要城市广播电视台(集团)台长名录,供大家参考。若有错漏,还请留言指正,我们将发挥微信互动功能,核实后放出留言以勘误。
▍全国省级以上广播电视台台长一览(按行政区划排序)
中央广播电视总台
慎海雄,职务:中央宣传部副部长,中央广播电视总台台长、党组书记、总编辑
中央宣传部电影卫星频道
曹寅,职务:中央宣传部电影卫星频道节目制作中心主任、党委书记
中国教育电视台
袁小平,职务:党委书记、台长
北京广播电视台
余俊生,职务:北京市委副秘书长、宣传部副部长,北京广播电视台党组书记、台长
天津海河传媒中心
王奕,职务:党委书记、总裁
河北广播电视台
武鸿儒,职务:河北省委宣传部副部长,河北广播电视台党委书记、台长兼河北广播电视集团党委书记、董事长
山西广播电视台
刘英魁,职务:台长、党委书记
内蒙古广播电视台
高文鸿,职务:内蒙古自治区党委宣传部副部长,内蒙古广播电视台党组书记、台长
辽宁广播电视台
曲福丛,职务:辽宁广播电视集团(辽宁广播电视台)党委委员、常委、书记、台长
吉林广播电视台
许云鹏,职务:吉林省委宣传部副部长,吉林广播电视台党组书记、台长
黑龙江广播电视台
王永石,职务:黑龙江省委宣传部副部长,黑龙江广播电视台党组书记、台长
上海广播电视台
沈军,职务:上海广播电视台(上海文化广播影视集团有限公司)党委书记,上海文化广播影视集团有限公司董事长,东方明珠新媒体股份有限公司党委书记、董事长
宋炯明,职务:上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司委员会副书记,上海广播电视台台长,上海文化广播影视集团有限公司总裁
江苏省广播电视总台
葛莱,职务:台长、董事长,江苏省委宣传部副部长、省文明办主任,中共江苏省第十四届纪律检查委员会委员。
浙江广播电视集团(暂缺)
安徽广播电视台
聂庆义,职务:党委书记、台长、总编辑
福建广播影视集团
曾祥辉,职务:党组书记、董事长
江西广播电视台
梁勇,职务:党委书记、台长,江西广电传媒集团有限责任公司党委书记、董事长
山东广播电视台
吕芃,职务:党委书记、台长,山东广电传媒集团党委书记、董事长,山东大学新闻传播学院首任院长
山东教育电视台
祝令华,职务:台长、党委书记
河南广播电视台
王仁海,职务:河南省委宣传部副部长,河南广播电视台党组书记、台长,河南广电传媒控股集团有限责任公司董事长、党委书记
湖北广播电视台
郭忠,职务:党委书记、台长,湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委书记、董事长
湖南广播电视台
张华立,职务:集团(台)党委书记、董事长龚政文,职务:集团(台)党委副书记、总经理、台长、总编辑
广东广播电视台
蔡伏青,职务:台长、党委书记,新媒股份董事长
广西广播电视台
范易,职务:党委书记、台长、总编辑
海南广播电视总台
郭志民,职务:党组书记、台长
重庆广播电视集团
牟丰京,职务:总裁、总台长
四川广播电视台
刘成安,职务:台长、党委书记
贵州广播电视台
王先宁,职务:台长、党委书记
云南广播电视台
和亚宁,职务:台长、党委书记
西藏广播电视台
张先群,职务:党委副书记、台长
陕西广播电视台
刘兵,职务:台长,陕西广电融媒体集团有限公司党委书记、董事长
甘肃广播电视总台
王国强,职务:台长、党委书记
青海广播电视台
李晓燕,职务:台长、党委书记
宁夏广播电视台
马宇桢,职务:党委书记、台长
新疆广播电视台
刘春,职务:党委书记、台长
新疆生产建设兵团广播电视台
桂家新,职务:台长、党委副书记
▍全国卫视频道总监一览(部分频道总监由副台长、副总编辑兼任,按行政区划排序)
北京卫视
邵晶,职务:卫视节目中心主任
天津卫视
车通,职务:频道总监
河北卫视
冀国锋,职务:河北广播电视台(集团)党委委员、副总经理兼卫视总监
山西卫视
陶亿笑,职务:山西广播电视台党组成员、副总编辑,山西卫视总监
内蒙古卫视
刘钦,职务:内蒙古广播电视台卫视节目制作传播中心负责人、内蒙古卫视总监
辽宁卫视
左震,职务:频道总监
吉林卫视
彭其俊,职务:吉林广播电视台台长助理,卫视事业部总经理、卫视频道总监
黑龙江卫视
王成,职务:黑龙江广播电视台卫视传媒事业部主任
东方卫视
王磊卿,职务:上海文化广播影视集团有限公司副总裁、东方卫视中心总监、东方娱乐总经理
江苏卫视
任桐,职务:江苏省广播电视总台副台长、省广播电视集团有限公司副总经理,兼任江苏卫视频道总监
浙江卫视
陈立波,职务:集团党委委员、副总编辑、卫视党委书记林涌,职务:卫视总监
安徽卫视
周原,职务:频道总监
东南卫视
洪雷,职务:福建省广播影视集团卫视中心主任、东南卫视总监
江西卫视
万沪金,职务:频道总监
山东卫视
王忠,职务:山东广播电视台副总编辑兼卫视频道总监
河南卫视
刘林军,职务:频道总监
湖北卫视
臧志,职务:频道总监
湖南卫视
宋点,职务:频道总监、芒果超媒党委副书记
广东卫视
黄天文,职务:频道总监
广西卫视
颜兵,职务:广西电视台副总编辑、卫视频道总监
海南卫视
李华,职务:频道总监
重庆卫视
张萱,职务:频道总监
四川卫视
鲁烜,职务:频道总监
贵州卫视
刘敬源,职务:贵州广播电视台卫视中心主任、卫视频道总监
云南卫视
朵翔,职务:频道总监
陕西卫视
吴军安,陕西卫视频道党支部书记、负责人,陕西润达传媒公司董事长、总经理
甘肃卫视景
海峰,职务:频道总监
青海卫视
孙璐,职务:频道总监
宁夏卫视李丽,职务:频道总监
▍计划单列市城市台(集团)台长一览
大连新闻传媒集团
王会军,职务:集团党委书记、董事长
宁波广播电视集团
李可,职务:集团党委书记、总裁、总编辑
青岛市广播电视台
刘吉,职务:党委书记、台长
厦门广播电视集团
陈桂林,职务:党委书记、董事长
▍省会城市、自治区首府台(集团)台长一览
石家庄广播电视台
张惠,职务:党委书记、台长
太原广播电视台
李建国,职务:党组书记、台长
呼和浩特市广播电视台
张雪梅,职务:市委宣传部副部长,市广播电视台党委书记、台长
沈阳广播电视台
马丽,职务:党委书记、台长
长春广播电视台
张万兴,职务:台长
哈尔滨广播电视台
朱相臣,职务:党组书记、台长
南京广播电视集团(台)
高顺青,职务:南京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长
杭州文化广播电视集团
余新平,职务:管理委员会总裁
合肥广播电视台
朱煜,职务:党委书记、台长
福州广播电视台
陈航,职务:党委书记、台长,兼福州广电传媒集团公司董事长
南昌广播电视台
李良生,职务:党组书记、台长
济南广播电视台
文东河,职务:党委书记、台长
郑州广播电视台
焦健,职务:党委书记、台长
武汉广播电视台(集团)
何伟,职务:党委书记、台长、董事长
长沙市广播电视台(集团)
曾雄,职务:党委书记、台长、总编辑、董事长
广州广播电视台
崔颂东,职务:党委书记、台长
南宁广播电视台
程弘帅,职务:台长、总编辑
海口广播电视台
陈积流,职务:党委书记、台长
成都市广播电视台
曾义,职务:党委书记、台长
贵阳广播电视台
吴槟,职务:党委书记、台长、集团董事长
昆明广播电视台
房旭东,职务:党委书记、台长、董事长
拉萨市广播电视台
龚大成,职务:拉萨市委宣传部副部长、台党委书记格桑美朵,职务:台长
西安广播电视台
廉宏伟,职务:西安市委宣传部常务副部长,西安广播电视台(西安广电产业集团)委员会书记(兼)、台长、董事长(兼)
兰州广播电视台
王韧,职务:党委书记、台长
西宁广播电视台
胡建春,职务:台长(试用期一年)
银川市新闻传媒集团
丁洪,职务:党委书记、社长、台长
乌鲁木齐广播电视台
苏静,职务:乌鲁木齐市委宣传部副部长、乌鲁木齐广播电视集团(乌鲁木齐广播电视台)党委书记
朱惠鹏,职务:台长
注:中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区未整理。
流媒体网最新上线《2022年7月各省(IPTV/DVB)电视业务活动汇总报告》点击下图 获取PDF ↓↓↓
责任编辑:李楠
24小时热文
流 • 视界
专栏文章更多
- [常话短说] 【解局】最高人民法院某案终审判决,涉及区域广电整合! 2024-09-14
- [常话短说] 【解局】AI电视,要起飞? 2024-09-11
- [常话短说] 【首个】中国广电5G-A实质性动作! 2024-09-10
- 榜单|电视台最新数据发布! 2024-09-06
- [常话短说] 【重要】又一政策落地,事关新型信息基础设施协调发展! 2024-09-06